Mathématiques Méthode de multiplication Moderne – Résoudre une multiplication posée

Méthode de multiplication Moderne – Résoudre une multiplication posée

384
0
Méthode de multiplication Moderne - Résoudre une multiplication posée

Multiplication posée – Comment résoudre un exercice de multiplication en utilisant la Méthode de multiplication Moderne ou méthode de la Grille ou encore méthode des produits partiels. Exercices de multiplication CE1 CE2 CM1 CM2…

Solutionner une multiplication posée avec la méthode de multiplication moderne ou méthode de la Grille

Exemple d’exercice de multiplication posée 75 x 25

Multiplie 75 x 25 en utilisant la méthode de multiplication moderne.
La clé dans la résolution d’un exercice de multiplication par la méthode moderne est la gestion des produits partiels. A travers quelques étapes très simples à mettre en pratique, nous allons voir comment procéder pour obtenir le produit final de l’opération choise pour notre exemple.

Étape 1

La première chose à faire consiste à décomposer le multiplicande et le multiplicateur en somme de dizaines et unités, voire milliers et centaines si les nombres sont plus grand.
Multiplication posée - Résolution avec la Méthode Moderne

Étape 2

A présent, on doit tracer une grille de 4 entrées dont 2 rangées et 2 colonnes. Il faut ensuite écrire le multiplicande (nombre du dessus) au dessus de la grille et le multiplicateur (nombre qui multiplie) à gauche de la grille.
Multiplication posée - Méthode Moderne Étape 2

Étape 3

Pour trouver les valeurs ou produits partiels de la grille, il faut multiplier les produits du dessus avec ceux de côté et introduire le résultat dans la case qui convient. Cette description est illustrée comme vous le voyez sur l’image ci-desssous:

Multiplication posée - Méthode Moderne Étape 2

=>

Multiplication posée - Méthode de multiplication Moderne Étape 4

Étape 4

Pour l’étape finale, on additionne tous les produits partiels de la grille:

Multiplication posée - Méthode Moderne Étape 5

Apprendre les bases de la multiplication

Méthode moderne de multiplication sans la grille

La méthode de produits partiels encore appelée méthode moderne peut être utilisée sans grille lorsqu’elle est bien maîtrisée. Les anglophones appellent cette méthode « Long Multiplication » parce qu’elle est basée sur la décomposition des nombres.

En effet, vous décomposez les nombres en [… + milliers + centaines + dizaines + unités] comme dans une méthode de grille telle que vue précédemment puis vous multipliez chaque partie pour obtenir les produits partiels que vous additionnez pour avoir la réponse finale.

Exemple: multiplie 45 x 23

Étape 1

Décomposez les deux nombres en écrivant chacun comme des sommes de dizaines, d’unités et autres si besoin est.

45 = 40 + 5

23 = 20 + 3

Étape 2

Ensuite, écrivez des produits partiels des deux dizaines et des unités qui se multiplient comme suit:

40 x 20 = 800

40 x 3 = 120

5 x 20 = 100

5 x 3 = 15

 

Étape 3

Vous devez additionner tous les produits partiels pour trouver la réponse finale.

Vous obtenez,

800 + 120 + 100 + 15 = 1035

23 x 45 = 1035

L’utilisation de la méthode Moderne pour solutionner une multiplication posée donne un réel avantage et simplifie largement les calculs comme nous l’avons constaté à travers ces quelques exemples.

Profitez maintenant des exercices de multiplication posée disponibles à la suite de ces exemples pour accompagner les enfants dans la maîtrise de cette méthode.

Fichier PDF gratuit à imprimer sur la multiplication posée

Quelques exemples de fiches contenues dans le pack

Pour télécharger le pack, cliquez pour le lien après les exemples.